六安市第五届人民代表大会常务委员会第四次会议举行 最新任命人员名单公布
6月6日,六安市第五届人民代表大会常务委员会第四次会议举行,六安最新任命人员名单公布。
六安市人民代表大会常务委员会决定任命人员名单
(2018年6月6日六安市第五届人民代表大会常务委员会第四次会议通过)
决定任命:周恩龙为六安市人民政府副市长。
六安市人民代表大会常务委员会任命人员名单
(2018年6月6日六安市第五届人民代表大会常务委员会第四次会议通过)
任 命:
王源成、袁孝友、郑中、桑军、王巍巍等5人为市五届人大常委会人事代表选举工作委员会委员;
张柱、张浩、彭军、王莉、刘文、姚传宏等6人为市五届人大常委会内务司法工作委员会委员;
方昕、张道全、孙全明、叶少勇、杜继军、刘家乐等6人为市五届人大常委会法制工作委员会委员;
黄炳根、胡正才、周竹林、鲍园兵、吴敏、胡锦峰等6人为市五届人大常委会财政经济(预算)工作委员会委员;
程立、喻怀斌、张天柱、赵幸福、孙巧娣等5人为市五届人大常委会教育科学文化卫生工作委员会委员;
江善林、陆中、李昌腾、陈林、王代林、周启田等6人为市五届人大常委会农业与农村工作委员会委员;
李实、荣扎厚、宋武、姚健、储兵、徐德成、谈业文等7人为市五届人大常委会城乡建设环境与资源保护工作委员会委员;
高长根、何献忠、赵斌、陆静、时坤、江洋等6人为市五届人大常委会民族宗教侨务外事工作委员会委员。
周恩龙:市委常委、副市长、市政府党组成员
周恩龙同志简历
周恩龙,男,汉族,陕西西安人,在职研究生学历,经济学硕士,1968年8月出生,1990年7月参加工作, 1996年3月加入中国共产党。现任六安市委常委、市政府副市长。
1986年9月至1990年7月,陕西财经学院贸易经济系(现西安交通大学经济金融学院)市场营销专业学习;1990年7月至2000年11月,任陕西省民族事务委员会民族经济处科员、副主任科员、主任科员(其间:1996年4月至1999年4月,在陕西省商洛市镇安县挂职锻炼,任茅坪镇红光村村支部书记;1996年至1998年,西安交通大学产业经济学研究生班在职学习);
2000年12月至2002年8月,任陕西省民族事务委员会办公室(政法处)副主任、副处长(其间:2001年1月至2002年2月,参加陕西省第二期青年领导干部培训班,先后在西北大学、加拿大温哥华SIMFRASE大学学习);
2002年8月至2010年8月,先后任永安财产保险股份有限公司办公室主任,江苏分公司总经理、党委书记;
2010年8月到2012年1月,任泰山财产保险股份有限公司助理总经理;
2012年2月至2013年6月,任太平财产保险有限公司办公室、党办、董办、纪检办总经理;
2013年7月2018年4月,任太平财产保险有限公司党委委员、助理总经理;
2018年4月至2018年5月,挂任六安市委常委;
2018年6月至今,挂任六安市委常委、市政府副市长。(六网论坛) 返回搜狐,查看更多
责任编辑: